序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范红星 | 97.6% | 1171.2万人民币 |
2 | 范红梅 | 2.4% | 28.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范红梅
|
|
2 |
范红星
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
山西荣坤智能科技有限公司临汾分公司
|
李亚芳 | 2017-09-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范红星郭晋军 [退出]
|
范红梅 [新增]范红星
|
2 | 2021-10-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
范红星:97.6000%;郭晋军:2.4000%; [退出]
|
范红梅:2.4000%; [新增]范红星:97.6000%;
|
3 | 2021-10-21 | 联络员备案 |
高盼
|
孙红雷
|
4 | 2021-10-21 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-10-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
范红星
|
范红梅
|
6 | 2021-06-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-07-06
|
长期
|
7 | 2021-06-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郭晋军:2.400000%;范红星:97.600000%;
|
范红星:97.600000%;郭晋军:2.400000%;
|
8 | 2021-06-07 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2017-05-10 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
10 | 2017-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
范红星郭晋军
|
范红星郭晋军
|