序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡建东 [退出]
|
张美蓉 [新增]
|
2 | 2021-04-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马正平
|
张美蓉
|
3 | 2019-12-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘永攀
|
马正平
|
4 | 2018-12-04 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-12-31
|
2026-12-31
|
5 | 2018-12-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
祁盛
|
刘永攀
|
6 | 2016-01-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
胡建东
|
祈盛
|
7 | 2016-01-04 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
经营中国银监会依照有关法律、法规和其它规定批准的业务(以批准文件为准)***
|
经营中国银监会依照有关法律、法规和其它规定批准的业务(以批准文件为准)(有效期至2020年12月31日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|