序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨学文 | 80% | 800万人民币 |
2 | 崔四昌 | 20% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨学中
|
|
2 |
于峰
|
|
3 |
崔欣宅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张洪平
|
杨学中
|
2 | 2022-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔欣宅张洪平 [退出]于峰
|
崔欣宅于峰杨学中 [新增]
|
3 | 2022-02-24 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2019-12-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
铁矿石开采、销售(国家法律、法规禁止经营的不得经营,需审批未获批准前不得经营)***
|
铁矿石采选、销售(国家法律、法规禁止经营的不得经营;不符合国家产业政策的不得经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
5 | 2019-01-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王宝田:*%; [退出]崔四昌:*%;杨学文:*%;
|
崔四昌:*%;杨学文:*%;
|
6 | 2019-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王丽文 [退出]王宝田 [退出]
|
崔欣宅 [新增]张洪平 [新增]于峰 [新增]
|
7 | 2019-01-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王宝田
|
张洪平
|
8 | 2018-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王映南 [退出]王喜福 [退出]王宝田崔四昌 [退出]谢国旺 [退出]祁永超 [退出]
|
王丽文 [新增]王宝田
|
9 | 2018-06-13 | 市场主体类型变更变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2018-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王宝田:*%;酒钢(集团)天工矿业投资有限公司:*%; [退出]
|
崔四昌:*%; [新增]王宝田:*%;杨学文:*%; [新增]
|