序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯虎军 | 34.54545% | 19.0万人民币 |
2 | 侯君 | 32.72727% | 18.0万人民币 |
3 | 侯俊林 | 32.72727% | 18.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯俊林
|
|
2 |
侯君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-05-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李建华
|
侯俊林
|
2 | 2015-05-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李建华:*%;侯俊林:*%;付文祥:*%;
|
侯俊林:*%;侯虎军:*%;侯君:*%;
|
3 | 2015-05-21 | 股东(出资情况) |
李建华:34.54%;侯俊林:32.72%;付文祥:32.72%;
|
侯俊林:32.72%;侯虎军:34.54%;侯君:32.72%;
|
4 | 2015-05-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2016-07-15
|
2026-07-15
|
5 | 2015-05-21 | 经营期限 |
2016年7月15日
|
2026年7月15日
|
6 | 2015-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建华;李建华;付文祥;
|
侯俊林;侯君;
|
7 | 2015-05-21 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
李建华
|
侯俊林
|
8 | 2015-05-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
李建华:*%; [退出]侯俊林:*%;付文祥:*%; [退出]
|
侯俊林:*%;侯虎军:*%; [新增]侯君:*%; [新增]
|
9 | 2015-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李建华 [退出]李建华 [退出]付文祥 [退出]
|
侯俊林 [新增]侯君 [新增]
|
10 | 2015-05-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李建华
|
侯俊林
|