序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于太艮 | 50% | 40万人民币 |
2 | 于锁亮 | 12.5% | 10万人民币 |
3 | 于万根 | 12.5% | 10万人民币 |
4 | 于贵良 | 12.5% | 10万人民币 |
5 | 刘绪科 | 12.5% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于太艮
|
|
2 |
于锁亮
|
|
3 |
于万根
|
|
4 |
于贵良
|
|
5 |
刘绪科
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-11-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2009-09-09,2014-12-31}
|
{2014-11-27,2024-11-26}
|