序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武美龙 | 23.39181% | 800.0万人民币 |
2 | 武福龙 | 14.61988% | 500.0万人民币 |
3 | 杨小丽 | 14.61988% | 500.0万人民币 |
4 | 王庆丰 | 14.61988% | 500.0万人民币 |
5 | 原平市下原平村民委员会 | 14.61988% | 500.0万人民币 |
6 | 陈艺文 | 9.35673% | 320.0万人民币 |
7 | 安中 | 8.77193% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭伟荣
|
|
2 |
武美龙
|
|
3 |
武晓红
|
|
4 |
王庆丰
|
|
5 |
安中
|
|
6 |
张彦
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
原平西美钢铁有限公司轧钢一厂
|
郭建新 | 2007-04-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武美龙:23.3918%;李成效:14.6199%; [退出]武陆雄:14.6199%; [退出]王庆丰:14.6199%;原平市下原平村民委员会:14.6199%;陈艺文:9.3567%;安中:8.7719%;
|
原平市下原平村民委员会:14.6199%;王庆丰:14.6199%;安中:8.7719%;武美龙:23.3918%;陈艺文:9.3567%;武福龙:14.6199%; [新增]杨小丽:14.6199%; [新增]
|
2 | 2019-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张彦毛 [退出]安中武美龙陈艺文 [退出]王庆丰施延京 [退出]
|
张彦 [新增]安中武美龙郭伟荣 [新增]武晓红 [新增]王庆丰
|
3 | 2019-12-16 | 其他事项备案 |
武美龙:23.3918%;李成效:14.6199%;武陆雄:14.6199%;王庆丰:14.6199%;原平市下原平村民委员会:14.6199%;陈艺文:9.3567%;安中:8.7719%;
|
原平市下原平村民委员会:14.6199%;武陆雄:14.6199%;王庆丰:14.6199%;李成效:14.6199%;安中:8.7719%;武美龙:23.3918%;陈艺文:9.3567%;
|
4 | 2019-12-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
施延京
|
郭伟荣
|
5 | 2019-12-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武美龙:23.3918%;李成效:14.6199%;武陆雄:14.6199%;王庆丰:14.6199%;原平市下原平村民委员会:14.6199%;陈艺文:9.3567%;安中:8.7719%;
|
原平市下原平村民委员会:14.6199%;武陆雄:14.6199%;王庆丰:14.6199%;李成效:14.6199%;安中:8.7719%;武美龙:23.3918%;陈艺文:9.3567%;
|
6 | 2019-12-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
钢铁冶炼、生产、销售钢材轧制;钢模板生产、销售;机械加工;废钢铁收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
钢铁冶炼、生产、销售钢材轧制;钢模板生产、销售;机械加工;废钢铁收购;铸铁件、铸钢件、不锈钢特种铸件产品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2014-06-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张彦毛
|
施延京
|