序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张俊生 | 96% | 115.2万人民币 |
2 | 郭卫红 | 1% | 1.2万人民币 |
3 | 张定生 | 1% | 1.2万人民币 |
4 | 郭雷红 | 1% | 1.2万人民币 |
5 | 周顺波 | 1% | 1.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张俊生
|
|
2 |
郭卫红
|
|
3 |
张定生
|
|
4 |
郭雷红
|
|
5 |
周顺波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-04-21
|
2025-04-21
|
2 | 2017-08-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
张俊生:*%;郭雷红:*%;赵亚男:*%; [退出]郭卫红:*%;周顺波:*%;张定生:*%;
|
周顺波:*%;郭雷红:*%;郭卫红:*%;张定生:*%;张俊生:*%;
|
3 | 2017-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
郭雷红周顺波郭卫红张定生张俊生赵亚男 [退出]
|
郭雷红周顺波郭卫红张定生张俊生
|
4 | 2017-03-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-04-21
|
2021-04-21
|