序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大唐国际****电股份有限公司 | 80% | 22604.0万人民币 |
2 | 临汾河西热电有限公司 | 20% | 5651.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李长盛
|
|
2 |
冯强
|
|
3 |
陈勇军
|
|
4 |
梁泽平
|
|
5 |
张海庆
|
|
6 |
周振生
|
|
7 |
李润平
|
|
8 |
孟庆贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-18 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2020-08-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
火力****电;电力供应:配电业务、售电业务;热力生产与销售;电力技术咨询服务;粉煤灰综合利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
火力****电;风力****电;太阳能****电;新能源开****与利用;电力供应:配电业务、售电业务;热力生产与销售;电力技术咨询服务;粉煤灰综合利用;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2020-03-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
应学军
|
李长盛
|
4 | 2020-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈勇军周振生应学军 [退出]翁永兴 [退出]梁泽平孟庆贵冯强张海庆杨建军 [退出]
|
李长盛 [新增]李润平 [新增]陈勇军周振生梁泽平孟庆贵冯强张海庆
|
5 | 2017-12-20 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
6 | 2017-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
陈勇军任淑萍 [退出]应学军翁永兴武省敦 [退出]冯一宏 [退出]冯强祖晓青 [退出]谢宝东 [退出]
|
陈勇军周振生 [新增]应学军翁永兴梁泽平 [新增]孟庆贵 [新增]冯强张海庆 [新增]杨建军 [新增]
|
7 | 2017-12-20 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
火力****电;热力生产与销售;电力技术咨询服务;粉煤灰综合利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
火力****电;电力供应:配电业务、售电业务;热力生产与销售;电力技术咨询服务;粉煤灰综合利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
8 | 2017-12-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
大唐国际****电股份有限公司:*%;临汾河西热电有限公司:*%;
|
临汾河西热电有限公司:*%;大唐国际****电股份有限公司:*%;
|
9 | 2017-12-20 | 其他事项备案变更 |
无
|
1
|
10 | 2016-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
陈勇军任淑萍应学军翁永兴武省敦冯一宏冯强祖晓青谢宝东
|
陈勇军任淑萍应学军翁永兴武省敦冯一宏冯强祖晓青谢宝东
|