序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山西华新城市燃气集团有限公司 | 35% | 2800.0万人民币 |
2 | 临汾市擎之天然气投资有限公司 | 32% | 2560.0万人民币 |
3 | 临汾市蓝源天然气投资有限公司 | 30% | 2400.0万人民币 |
4 | 临汾市乐天房地产开****有限责任公司 | 3% | 240.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董勇
|
|
2 |
徐永娜
|
|
3 |
唐镜杰
|
|
4 |
补瑞森
|
|
5 |
李明
|
|
6 |
曹俊
|
|
7 |
马毅贵
|
|
8 |
毋建冰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
临汾市城燃天然气有限公司尧都区北卧加气站
|
南泽鑫 | 2017-03-29 |
2 |
临汾市城燃天然气有限公司隰县分公司
|
董勇 | 2014-12-29 |
3 |
临汾市城燃天然气有限公司大宁分公司
|
董勇 | 2014-11-07 |
4 |
临汾市城燃天然气有限公司应急调峰加气站
|
董勇 | 2013-09-11 |
5 |
临汾市城燃天然气有限公司蒲县分公司
|
董勇 | 2010-12-08 |
6 |
临汾市城燃天然气有限公司安泽分公司
|
董勇 | 2010-12-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
公司住所:山西省临汾市唐尧大酒店4号别墅
|
公司住所:山西省临汾市尧都区尧庙镇华门新天地6号楼512室
|
2 | 2021-09-28 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹俊马毅贵补瑞森李明毋建冰唐镜杰徐永娜杜龙飞 [退出]
|
曹俊马毅贵补瑞森李明毋建冰唐镜杰徐永娜董勇 [新增]
|
4 | 2021-09-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杜龙飞
|
董勇
|
5 | 2021-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈明辉
|
杜龙飞
|
6 | 2021-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张莉 [退出]姚灵元 [退出]陈明辉 [退出]曹俊马毅贵补瑞森李明毋建冰
|
曹俊马毅贵补瑞森李明毋建冰唐镜杰 [新增]徐永娜 [新增]杜龙飞 [新增]
|
7 | 2020-07-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
山西天然气有限公司:35%; [退出]临汾市蓝源天然气投资有限公司:33%;临汾市擎之天然气投资有限公司:32%;
|
山西国新城市燃气有限公司:35%; [新增]临汾市擎之天然气投资有限公司:32%;临汾市蓝源天然气投资有限公司:30%;临汾市乐天房地产开****有限责任公司:3%; [新增]
|
8 | 2020-07-21 | 其他事项备案 |
山西天然气有限公司:35%;临汾市蓝源天然气投资有限公司:33%;临汾市擎之天然气投资有限公司:32%;
|
山西国新城市燃气有限公司:35%;临汾市擎之天然气投资有限公司:32%;临汾市蓝源天然气投资有限公司:30%;临汾市乐天房地产开****有限责任公司:3%;
|
9 | 2020-07-21 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2019-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕炳 [退出]张莉姚灵元陈明辉白胜 [退出]王树花 [退出]曹俊马毅贵
|
张莉姚灵元陈明辉曹俊马毅贵毋建冰 [新增]补瑞森 [新增]李明 [新增]
|