序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵建军
|
郎书平
|
2 | 2021-07-15 | 联络员备案 |
冯晓霞
|
冯晓霞
|
3 | 2019-12-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-12-04
|
2024-12-05
|
4 | 2018-12-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高建国
|
赵建军
|
5 | 2018-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高建国 [退出]
|
赵建军 [新增]
|
6 | 2016-12-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2016-12-09
|
2019-12-04
|
7 | 2016-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
无
|
高建国 [新增]
|
8 | 2016-03-15 | 联络员备案变更 |
无
|
崔明旺
|
9 | 2016-03-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
陈惯珍
|
高建国
|