序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 柳林县财政局 | 100% | 12800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周剑峰
|
|
2 |
刘寒义
|
|
3 |
李林平
|
|
4 |
刘永军
|
|
5 |
杨丽君
|
|
6 |
王卫东
|
|
7 |
刘彦忠
|
|
8 |
刘秀生
|
|
9 |
贾海平
|
|
10 |
牟雪琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-31 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
为城区居民、机关团体单位供气供热、供气供热安装、维修的项目筹建(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:热力生产和供应;石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);物联网应用服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:燃气经营;燃气汽车加气经营;各类工程建设活动;燃气燃烧器具安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
2 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾东升 [退出]杨丽君冯永雄 [退出]李林平李光 [退出]穆忠宝 [退出]李亚平 [退出]邢晓程 [退出]闫运卿 [退出]王卫东
|
周剑峰 [新增]刘永军 [新增]贾海平 [新增]刘秀生 [新增]杨丽君李林平刘寒义 [新增]王卫东牟雪琴 [新增]刘彦忠 [新增]
|
3 | 2021-08-31 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-06-25
|
长期
|
4 | 2021-08-31 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-08-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯永雄
|
周剑峰
|
6 | 2018-06-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2018-06-29
|
2021-06-25
|
7 | 2016-07-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2018-06-29
|
2018-06-29
|
8 | 2016-07-26 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
为城区居民、机关团体单位供气供热、供热安装、维修的项目筹建(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,法律、法规和政策不允许经营的不得经营。)
|
为城区居民、机关团体单位供气供热、供气供热安装、维修的项目筹建(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2015-06-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-06-30
|
2018-06-29
|
10 | 2014-09-16 | 实收资本变更变更 |
800.0
|
12800.0( + 1500% )
|