序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山西雪恩农牧集团有限公司 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 王建中 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建中
|
|
2 |
李根固
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-19 | 联络员备案变更 |
成明曦
|
李晶
|
2 | 2015-04-02 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
***.蔬菜、水果、花卉、谷物、薯类、油料、豆类种植;牛、羊养殖。
|
蔬菜、水果、花卉、谷物、薯类、油料、豆类种植;牛、羊养殖。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2015-04-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2011-01-15,2015-01-14}
|
{2015-01-15,2021-01-14}
|