序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵小平 | 100% | - |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-05 | 联络员备案变更 |
无
|
赵小平
|
2 | 2016-07-05 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
加油站设备、场地租赁。;
|
加油站设备、场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(有效期至2021年3月20日)
|
3 | 2016-07-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-03-20
|
2021-03-20
|