序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-09-26
|
长期
|
2 | 2021-08-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郝瑞璟
|
刘方文
|
3 | 2021-08-31 | 联络员备案 |
王琳
|
刘方文
|
4 | 2019-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴建
|
郝瑞璟
|
5 | 2019-10-17 | 其他事项备案 |
公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,分公司《营业执照》备案 ,分公司《营业执照》备案 ,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证
|
公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,分公司《营业执照》备案 ,分公司《营业执照》备案 ,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证
|