序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武俊秀 | 26.33333% | 237.0万 |
2 | 赵敏君 | 26.33333% | 237.0万 |
3 | 范明月 | 26.33333% | 237.0万 |
4 | 杨卓然 | 18% | 162.0万 |
5 | 刘晓英 | 3% | 27.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵浙君
|
|
2 |
范明月
|
|
3 |
赵辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
武俊秀
|
赵浙君
|
2 | 2019-08-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范仁义(总经理), [退出]武俊秀(执行董事), [退出]赵敏君(监事) [退出]
|
范明月(总经理), [新增]赵辉(监事), [新增]赵浙君(执行董事) [新增]
|
3 | 2019-04-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王利民 [退出]武俊秀赵敏君
|
武俊秀赵敏君杨卓然 [新增]刘晓英 [新增]范明月 [新增]
|
4 | 2019-04-10 | 章程备案 |
|
|
5 | 2018-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范明月(总经理), [退出]武俊秀(执行董事),赵敏君(监事)
|
范仁义(总经理), [新增]武俊秀(执行董事),赵敏君(监事)
|
6 | 2018-08-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:可再生能源开****、可再生能源领域技术咨询、技术服务、技术培训;光伏设备及元器件销售
|
许可经营项目:太阳能****电、售电;可再生能源开****、可再生能源领域技术咨询、技术服务、技术培训;光伏设备及元器件销售。
|
7 | 2018-08-01 | 行业门类变更 |
居民服务和其他服务业
|
电力、燃气及水的生产和供应业
|
8 | 2018-08-01 | 行业代码变更 |
机动车、电子产品和日用产品修理业
|
太阳能****电
|
9 | 2018-07-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王利民
|
武俊秀
|
10 | 2018-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武俊秀(监事),王利民(经理,执行董事) [退出]
|
范明月(总经理), [新增]武俊秀(执行董事),赵敏君(监事) [新增]
|