序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 呼和浩特经济技术开****区财政审计局 | 100% | 5000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨玉良
|
|
2 |
曹明星
|
|
3 |
王凤龙
|
|
4 |
李宇和
|
|
5 |
赵政东
|
|
6 |
田利华
|
|
7 |
孟爱平
|
|
8 |
恒靖东
|
|
9 |
李婧媛
|
|
10 |
史婧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区呼和浩特市金川开****区金五路
|
内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区科尔沁南路中国呼和浩特留学人员创业园博园小区物业楼1—3层
|
2 | 2019-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李峙(董事), [退出]孟爱平(监事),穆小平(董事长), [退出]李宇和(董事),田利华(监事会主席),恒靖东(监事),史婧(监事),曹明星(经理,董事),李婧媛(监事),赵政东(董事)
|
孟爱平(监事),李宇和(董事),田利华(监事会主席),恒靖东(监事),王凤龙(董事), [新增]史婧(监事),曹明星(经理,董事),李婧媛(监事),赵政东(董事),杨玉良(董事长) [新增]
|
3 | 2019-07-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
呼和浩特市金川工业园区金四路
|
内蒙古自治区呼和浩特市金川开****区金五路
|
4 | 2019-07-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
穆小平
|
杨玉良
|
5 | 2018-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李峙(董事),穆小平(董事长),李宇和(董事),安燕(监事), [退出]田利华(监事会主席),恒靖东(监事),高菲(监事), [退出]曹明星(经理,董事),李婧媛(监事),赵政东(董事)
|
李峙(董事),孟爱平(监事), [新增]穆小平(董事长),李宇和(董事),田利华(监事会主席),恒靖东(监事),史婧(监事), [新增]曹明星(经理,董事),李婧媛(监事),赵政东(董事)
|
6 | 2018-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李峙(董事),穆小平(董事长),李宇和(董事),郝宝林(监事会主席), [退出]恒靖东(监事),曹明星(经理,董事),李婧媛(监事),赵政东(董事)
|
李峙(董事),穆小平(董事长),李宇和(董事),安燕(监事), [新增]田利华(监事会主席), [新增]恒靖东(监事),高菲(监事), [新增]曹明星(经理,董事),李婧媛(监事),赵政东(董事)
|
7 | 2016-05-27 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152)
|
有限责任公司(国有独资)(1110)
|
8 | 2016-05-27 | 企业类型变更 |
1152
|
1110
|
9 | 2016-05-27 | 其他事项备案 |
2016-05-26
|
2016-05-27
|
10 | 2016-05-27 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
有限责任公司(国有独资)
|