序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张利军
|
张海峰
|
2 | 2016-05-10 | 财务负责人变更 |
|
孙宜月
|
3 | 2016-05-10 | 其他事项备案 |
*****
|
*****4
|
4 | 2016-05-10 | 其他事项备案 |
2010-06-03
|
2016-05-10
|
5 | 2016-05-10 | 负责人 |
卜庆国
|
张利军
|
6 | 2014-12-10 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:高颖 身
|
7 | 2014-12-10 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:高颖
身 [新增]
|