序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 85% | 25500.0万 |
2 | 内蒙古广泰环境科技有限公司 | 10% | 3000.0万 |
3 | 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 | 5% | 1500.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王中华
|
|
2 |
闫志刚
|
|
3 |
耿雪峰
|
|
4 |
康凯
|
|
5 |
高唯洋
|
|
6 |
曹宇隆
|
|
7 |
孔凡雨
|
|
8 |
赵晓东
|
|
9 |
佟萧阳
|
|
10 |
刘罡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王中华(董事长),赵晓东(监事会主席,监事),闫志刚(董事,总经理),张宇(监事),沈志伟(监事),曹宇隆(董事),康凯(董事),刘罡(监事),佟萧阳(监事),耿雪峰(董事)
|
王中华(董事长),赵晓东(监事,监事会主席),闫志刚(董事,总经理),张宇(监事),沈志伟(监事),曹宇隆(董事),康凯(董事),孔凡雨(董事), [新增]刘罡(监事),佟萧阳(监事),耿雪峰(董事),高唯洋(董事) [新增]
|
2 | 2022-03-22 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2022-01-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场蓝海大厦A座1106-1107
|
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座8层
|
4 | 2020-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王中华(董事长),王岐山(董事), [退出]赵晓东(监事会主席,监事),张红(董事), [退出]闫志刚(总经理,董事),张宇(监事),郭连续(董事), [退出]沈志伟(监事),刘罡(监事),佟萧阳(监事)
|
王中华(董事长),赵晓东(监事会主席,监事),闫志刚(董事,总经理),张宇(监事),沈志伟(监事),曹宇隆(董事), [新增]康凯(董事), [新增]刘罡(监事),佟萧阳(监事),耿雪峰(董事) [新增]
|
5 | 2019-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王岐山
|
王中华
|
6 | 2019-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
葛敬宾(监事), [退出]郭少宏(董事), [退出]王岐山(董事长,董事),赵晓东(监事会主席,监事),闫志刚(总经理,董事),康凯(监事), [退出]冯国栋(董事), [退出]李振合(董事), [退出]刘罡(监事),乔靖茹(监事) [退出]
|
王中华(董事长), [新增]王岐山(董事),赵晓东(监事会主席,监事),张红(董事), [新增]闫志刚(总经理,董事),张宇(监事), [新增]郭连续(董事), [新增]沈志伟(监事), [新增]刘罡(监事),佟萧阳(监事) [新增]
|
7 | 2018-09-13 | 章程备案 |
|
|
8 | 2018-09-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古蒙水水资源股份有限公司正镶白旗广泰房地产开****有限责任公司内蒙古水务投资(集团)有限公司
|
内蒙古蒙水水资源股份有限公司正镶白旗广泰房地产开****有限责任公司内蒙古水务投资集团有限公司 [名称变更]
|
9 | 2018-09-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
阿尔斯楞
|
王岐山
|
10 | 2018-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
葛敬宾(监事),郭少宏(董事),阿尔斯楞(董事长), [退出]闫志刚(总经理,董事),张姝(监事), [退出]杜满玉(董事), [退出]康凯(监事),李振合(董事),陈磊(监事), [退出]王强(监事) [退出]
|
葛敬宾(监事),郭少宏(董事),王岐山(董事长,董事), [新增]赵晓东(监事会主席,监事), [新增]闫志刚(总经理,董事),康凯(监事),冯国栋(董事), [新增]李振合(董事),刘罡(监事), [新增]乔靖茹(监事) [新增]
|