序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 耿建民 | 43.97849% | 409万 |
2 | 刘强 | 24.94624% | 232万 |
3 | 樊志军 | 24.94624% | 232万 |
4 | 刘小青 | 6.12903% | 57万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
耿建民
|
|
2 |
刘小青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-09-05 至 2016-09-04
|
2006-09-05 至 长期
|
2 | 2017-08-08 | 财务负责人变更 |
|
刘玉龙
|
3 | 2017-08-08 | 营业期限 |
2016-09-04
|
|
4 | 2014-12-18 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:马海丽
|
5 | 2014-12-18 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:马海丽 [新增]
|