序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李啸钧 | 85.6% | 4280.0万 |
2 | 李钢 | 14.4% | 720.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李啸钧
|
|
2 |
扬红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2001-07-17至2021-07-16
|
2001-07-17至长期
|
2 | 2017-05-26 | 其他事项备案 |
2016-03-03
|
2017-05-26
|
3 | 2017-05-26 | 经营范围 |
房地产开****(凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:房地产开****(凭资质证书经营);自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
4 | 2016-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
扬红叶林 [退出]
|
李啸钧 [新增]扬红
|
5 | 2016-03-03 | 负责人变更 |
叶林 [退出]
|
李啸钧 [新增]
|
6 | 2016-03-03 | 其他事项备案 |
*****
|
*****6
|
7 | 2016-03-03 | 其他事项备案 |
2014-09-28
|
2016-03-03
|
8 | 2016-03-03 | 法定代表人 |
叶林
|
李啸钧
|
9 | 2016-03-03 | 自然人股东 |
李钢叶林 [退出]
|
李钢李啸钧 [新增]
|
10 | 2014-11-27 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:孟杰婷
|