序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 米珍 | 50% | 75.0万 |
2 | 米龙 | 50% | 75.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
米龙
|
|
2 |
米珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李二爱出资5万,米 龙出资5万 [退出]
|
米龙 [新增]米珍 [新增]
|
2 | 2020-09-10 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-09-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
米龙白爱珍 [退出]
|
米龙米珍 [新增]
|
4 | 2020-09-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
白爱珍
|
米龙
|
5 | 2020-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白爱珍(执行董事,经理), [退出]米 龙(监事) [退出]
|
米龙(执行董事,经理), [新增]米珍(监事) [新增]
|
6 | 2019-07-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李二爱
|
白爱珍
|
7 | 2019-07-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
米龙,李二爱 [退出]
|
米龙 [新增]白爱珍 [新增]
|
8 | 2019-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李二爱(执行董事,经理), [退出]米 龙(监事)
|
白爱珍(执行董事,经理), [新增]米 龙(监事)
|
9 | 2019-07-16 | 章程备案 |
|
|
10 | 2016-08-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-07-17 至 2016-07-16
|
2006-07-17 至 2026-07-16
|