序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘满旺 | 51% | 510.0万 |
2 | 王宏玉 | 49% | 490.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘敏
|
|
2 |
王宏玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区友谊小区15号办公楼4楼(大南街办事处西侧)
|
内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区养鱼池东一巷一号盛弘综合楼四楼402
|
2 | 2018-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘满旺(执行董事,经理), [退出]王宏玉(监事)
|
王宏玉(监事),刘敏(执行董事,经理) [新增]
|
3 | 2018-11-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘满旺
|
刘敏
|
4 | 2016-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘满旺刘玉芳 [退出]
|
刘满旺王宏玉 [新增]
|
5 | 2016-04-15 | 财务负责人变更 |
咸秋梅
|
咸秋梅
|
6 | 2016-04-15 | 自然人股东 |
刘满旺刘玉芳 [退出]
|
刘满旺王宏玉 [新增]
|
7 | 2015-09-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200
|
1000( + 400% )
|
8 | 2015-09-16 | 自然人股东 |
刘满旺刘玉芳
|
刘满旺刘玉芳
|
9 | 2015-05-15 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:高帆 身
|
10 | 2015-05-15 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:高帆
身 [新增]
|