序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏和 | 40% | 24.0万 |
2 | 李帅 | 30% | 18.0万 |
3 | 孙锦珀 | 30% | 18.0万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏和(执行董事),冯俊滨(监事), [退出]李帅(总经理)
|
孙海涛(监事), [新增]苏和(执行董事),李帅(总经理)
|
2 | 2019-11-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-02-08至2020-02-07
|
2010-02-08至长期
|
3 | 2018-11-26 | 行业代码变更 |
土地管理业
|
居民服务业
|
4 | 2018-11-26 | 章程备案 |
|
|
5 | 2018-11-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孙锦珀李帅那乌兰 [退出]
|
苏和 [新增]孙锦珀李帅
|
6 | 2018-11-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
那乌兰
|
苏和
|
7 | 2018-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
那乌兰(执行董事), [退出]冯俊滨(监事),李帅(总经理)
|
苏和(执行董事), [新增]冯俊滨(监事),李帅(总经理)
|
8 | 2018-11-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区呼和浩特市金桥开****区金桥一路蒙元骑士城小区B8-3-102室
|
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥一路蒙元骑士城小区B2-1-601室
|
9 | 2015-04-03 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:张燕 身
|
10 | 2015-04-03 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:张燕
身 [新增]
|