序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾永虎 | 100% | 300.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟瑞瑞
|
|
2 |
贾永虎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-28 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
2 | 2021-07-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
300( + 1400% )
|
3 | 2021-07-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
贾永虎 出资 300 万
|
4 | 2021-01-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
孟瑞瑞
|
5 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
贾永虎(监事),孟瑞瑞(经理,执行董事)
|
6 | 2016-05-11 | 联络员备案 |
|
贾永虎
|
7 | 2016-05-11 | 主管部门(出资人) |
|
贾永虎
|
8 | 2015-04-23 | 联络员备案 |
|
姓名:董金杰
|
9 | 2015-04-23 | 主管部门(出资人) |
|
姓名:董金杰 [新增]
|