序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘通
|
史永强
|
2 | 2018-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
全向军(负责人) [退出]
|
刘通(负责人) [新增]
|
3 | 2018-03-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
全向军
|
刘通
|
4 | 2018-03-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:主食、热菜、凉菜、酒水(该项目有效期至2016年7月4日)、住宿(该项目特种行业许可证有效期至2016年5月27日、卫生许可证有效期至2017年6月8日)。 一般经营项目:非动产租赁;打字、复印
|
热食类食品制售、冷食类食品制售;住宿;非动产租赁;打字、复印。
|
5 | 2016-07-13 | 负责人 |
丁越峰
|
全向军
|