序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪小云 | 100% | 500.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪小云
|
|
2 |
周海桥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
2 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王良(监事), [退出]洪小云(经理,执行董事)
|
周海桥(监事), [新增]洪小云(经理,执行董事)
|
3 | 2019-11-06 | 章程备案 |
|
|
4 | 2019-11-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
洪小云王良 [退出]
|
洪小云
|
5 | 2016-12-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100
|
500( + 400% )
|
6 | 2016-12-30 | 自然人股东 |
洪小云王良
|
洪小云王良
|
7 | 2016-08-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
1
|
8 | 2016-08-16 | 财务负责人变更 |
|
张小清
|
9 | 2016-08-16 | 住所/经营场所 |
|
内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街33号万號国际1522号
|
10 | 2014-11-24 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:张小清
|