序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘力华 | 41.80328% | 510.0万 |
2 | 刘亚军 | 14.7541% | 180.0万 |
3 | 李艳玲 | 14.7541% | 180.0万 |
4 | 王志 | 14.7541% | 180.0万 |
5 | 柏婕 | 12.29508% | 150.0万 |
6 | 张洁 | 1.63934% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘亚军
|
|
2 |
李艳玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王志180.万刘亚军180.万薛雯萍20.万 [退出]刘力华490.万 [退出]柏婕150.万李艳玲180.万张洁20.万
|
王志180.万刘亚军180.万刘力华510.万 [新增]柏婕150.万李艳玲180.万张洁20.万
|
2 | 2021-07-22 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-09-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王志刘亚军薛雯萍刘力华张丽 [退出]柏婕李艳玲
|
王志刘亚军薛雯萍刘力华柏婕李艳玲张洁 [新增]
|
4 | 2020-09-29 | 章程备案 |
|
|
5 | 2015-10-22 | 联络员备案 |
|
谢燕萍
|
6 | 2015-10-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-09-14 至 2015-09-13
|
2005-09-14 至 2035-09-13
|
7 | 2015-10-22 | 财务负责人变更 |
|
薛雯萍
|
8 | 2015-10-22 | 主管部门(出资人) |
|
谢燕萍
|
9 | 2015-10-22 | 营业期限 |
2015-09-13
|
2035-09-13
|
10 | 2014-12-05 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:谢燕萍
|