序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 包头市钢兴实业(集团)有限公司 | 100% | 2000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张万忠
|
|
2 |
李如
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:金属板材剪切、加工、经销;轧钢;铸件;铆焊;钢材改制;冶金设备维护与检修;电气检修;彩涂;镀锌;机械设备租赁
|
钢压延加工;通用设备制造(不含特种设备制造);电气设备修理;机械零件、零部件加工;通用设备修理;金属加工机械制造;通用零部件制造;金属材料制造;紧固件制造;物料搬运装备制造;金属切割及焊接设备制造;锻件及粉末冶金制品制造;金属结构制造;机械设备租赁;金属材料销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)
|
2 | 2022-09-01 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
3 | 2022-09-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:金属板材剪切、加工、经销;轧钢;铸件;铆焊;钢材改制;冶金设备维护与检修;电气检修;彩涂;镀锌;机械设备租赁
|
钢压延加工;通用设备制造(不含特种设备制造);电气设备修理;机械零件、零部件加工;通用设备修理;金属加工机械制造;通用零部件制造;金属材料制造;紧固件制造;物料搬运装备制造;金属切割及焊接设备制造;锻件及粉末冶金制品制造;金属结构制造;机械设备租赁;金属材料销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)
|
4 | 2018-08-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
袁黎明
|
张万忠
|
5 | 2018-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁黎明(执行董事,经理),李如(监事),袁黎明(总经理,执行董事)
|
张万忠(执行董事,经理),李如(监事)
|
6 | 2016-07-29 | 联络员备案 |
|
杨文
|
7 | 2016-07-29 | 主管部门(出资人) |
|
杨文
|
8 | 2016-07-29 | 财务负责人变更 |
|
王晓艳
|
9 | 2016-07-29 | 其他事项备案 |
*****
|
*****J
|
10 | 2016-07-29 | 其他事项备案 |
2015-08-13
|
2016-07-29
|