序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王海峰 | 50% | 25.0万 |
2 | 李银亮 | 50% | 25.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李银亮
|
|
2 |
王海峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2009-04-10至2019-04-09
|
2009-04-10至2029-04-09
|
2 | 2016-06-03 | 财务负责人变更 |
|
刘晓霞
|
3 | 2016-06-03 | 经营范围 |
工程机械租赁。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:工程机械租赁;装卸及搬运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
4 | 2014-12-23 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:刘晓霞
|
5 | 2014-12-23 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:刘晓霞 [新增]
|