序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范中宝(负责人) [退出]
|
李烨(负责人) [新增]
|
2 | 2018-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
范中宝
|
李烨
|
3 | 2017-05-27 | 财务负责人 |
|
崔涛
|
4 | 2017-05-27 | 负责人 |
赵卓源
|
范中宝
|
5 | 2014-11-28 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:赵广政
|
6 | 2014-03-20 | 营业场所 |
包头市青山区幸福路6号街坊119号
|
内蒙古自治区包头市青山区光荣道238号天韵大厦1-101
|
7 | 2014-03-20 | 负责人 |
索异
|
赵卓源
|