序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵军 | 99% | 9.9万 |
2 | 常瑞东 | 1% | 0.1万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵军
|
|
2 |
常瑞东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-06-02至2020-06-01
|
2010-06-02至2040-06-01
|
2 | 2019-10-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
贺培霞 [退出]张雄 [退出]
|
赵军 [新增]常瑞东 [新增]
|
3 | 2019-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贺培霞
|
赵军
|
4 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺培霞(执行董事,经理), [退出]张雄(监事) [退出]
|
赵军(执行董事,经理), [新增]常瑞东(监事) [新增]
|
5 | 2019-10-17 | 章程备案 |
|
|
6 | 2014-12-05 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:潘晓雨
|
7 | 2014-12-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
1
|
8 | 2014-12-05 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:潘晓雨 [新增]
|
9 | 2014-12-05 | 住所/经营场所 |
|
包头市装备制造产业园区西铝新节能铝业公司院内
|
10 | 2014-03-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
1
|