序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范明生 | 100% | 200.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鲁松梅
|
|
2 |
王枫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁松梅(执行董事,总经理),蒋明志(监事) [退出]
|
鲁松梅(执行董事,总经理),王枫(监事) [新增]
|
2 | 2021-07-08 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
3 | 2021-07-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10年(2011-07-18-2021-07-17)
|
20年(2011-07-18-2031-07-18)
|