序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 多宝峰 | 60% | 30.0万 |
2 | 孟宪敬 | 40% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
多宝峰
|
|
2 |
孟宪敬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
多黎星 [退出]孟宪敬
|
多宝峰 [新增]孟宪敬
|
2 | 2019-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
多黎星(执行董事,经理), [退出]孟宪敬(监事)
|
多宝峰(执行董事,经理), [新增]孟宪敬(监事)
|
3 | 2019-03-06 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-08-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
彩钢压型板、夹心复合板、彩板及附件、自攻钉、H、C、Z型钢的加工、制作;镀锌板、冷热板、钢材的销售。(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)
|
彩钢压型板、夹心复合板、彩板及附件、自攻钉、H、C、Z型钢的加工、制作;镀锌板、冷热板、钢材的销售;钢结构的制作及安装及销售。
|
5 | 2017-01-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-06-23 至 2016-06-22
|
2006-06-23 至 2036-06-22
|
6 | 2017-01-24 | 财务负责人变更 |
|
李先明
|
7 | 2017-01-24 | 营业期限 |
2016-06-22
|
2036-06-22
|