序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李文强 | 75% | 37500.0万 |
2 | 李贵仲 | 25% | 12500.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李贵仲
|
|
2 |
张润柱
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-25 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-07-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2019-12-12 | 市场主体类型变更 |
|
|
4 | 2019-12-12 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-12-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
6 | 2019-12-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
7 | 2019-12-10 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
8 | 2018-10-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
9 | 2018-10-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
10 | 2018-10-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|