序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 柳继成 | 50% | 100.0万 |
2 | 侯新民 | 40% | 80.0万 |
3 | 谢丙春 | 10% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张珍弟
|
|
2 |
淡外芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谢丙春
|
张珍弟
|
2 | 2022-08-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
淡外芳60.万,张珍弟20.万, [退出]柳继成100.万, [退出]谢丙春20.万 [退出]
|
淡外芳60.万,张珍弟140.万 [新增]
|
3 | 2022-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
淡外芳(监事),谢丙春(经理,执行董事) [退出]
|
淡外芳(监事),张珍弟(经理,执行董事) [新增]
|
4 | 2022-08-26 | 章程备案 |
|
|
5 | 2022-08-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
淡外芳80.万, [退出]柳继成100.万,谢丙春20.万
|
淡外芳60.万, [新增]张珍弟20.万, [新增]柳继成100.万,谢丙春20.万
|
6 | 2022-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯新民(监事), [退出]谢丙春(经理,执行董事)
|
淡外芳(监事), [新增]谢丙春(经理,执行董事)
|
7 | 2022-08-24 | 章程备案 |
|
|
8 | 2022-08-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
侯新民80.万, [退出]柳继成100.万,谢丙春20.万
|
淡外芳80.万, [新增]柳继成100.万,谢丙春20.万
|
9 | 2016-07-18 | 财务负责人变更 |
|
侯翠英
|
10 | 2013-04-26 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:侯翠英
|