序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-28 | 财务负责人变更 |
|
张洪明
|
2 | 2016-10-28 | 负责人 |
|
陈小平
|
3 | 2015-05-05 | 负责人 |
|
叶伟田
|
4 | 2015-04-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
2003-03-17 至 2020-12-31
|
5 | 2015-04-16 | 营业期限 |
|
2020-12-31
|
6 | 2014-11-04 | 联络员备案 |
|
姓名:张洪明
|
7 | 2014-11-04 | 主管部门(出资人) |
|
姓名:张洪明 [新增]
|