序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高文慧 | 50% | 25.0万 |
2 | 冯培训 | 20% | 10.0万 |
3 | 张国梅 | 10% | 5.0万 |
4 | 武团军 | 10% | 5.0万 |
5 | 郄淑英 | 10% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高文慧
|
|
2 |
冯培训
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-26 | 财务负责人变更 |
|
李秀清
|
2 | 2015-05-25 | 联络员备案 |
|
姓名:李秀清
|
3 | 2015-05-25 | 主管部门(出资人) |
|
姓名:李秀清 [新增]
|
4 | 2005-11-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
农机机械、矿山机械、畜牧机械的生产、销售及相关配件的销售;水暖、阀门、洁具的生产、销售;农用车辆的生产、销售。(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)
|
5 | 2005-03-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
东河区站北路铁路机工段院内
|
6 | 2005-03-11 | 登记机关变更 |
|
和平路市场监督管理所
|