序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中燃投资有限公司 | 80% | 2400.0万 |
2 | 王福昌 | 10% | 300.0万 |
3 | 匡晓东 | 10% | 300.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨明璐
|
|
2 |
马金龙
|
|
3 |
匡晓东
|
|
4 |
王传忠
|
|
5 |
逄锦阁
|
|
6 |
孙玉明
|
|
7 |
王福昌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
包头市中燃投资清洁能源有限公司东河区加气母站
|
田春森 | 2014-08-18 |
2 |
包头市中燃投资清洁能源有限公司开****区子站
|
田春森 | 2012-03-13 |
3 |
包头市中燃投资清洁能源有限公司嘎拉木路加气站
|
田春森 | 2010-07-29 |
4 |
包头市中燃投资清洁能源有限公司铁西加气子站
|
田春森 | 2007-05-11 |
5 |
包头市中燃投资清洁能源有限公司南桥加气子站
|
田春森 | 2007-05-11 |
6 |
包头市中燃投资清洁能源有限公司开****区高中压调压站加气母站
|
田春森 | 2007-04-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马金龙(董事长)
|
杨明璐(经理)
|
2 | 2022-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
匡晓东 副董事长马金龙 董事长,经理孙玉明 董事王传忠 董事王福昌 监事逄锦阁 董事
|
匡晓东副董事长马金龙董事长孙玉明董事王传忠董事王福昌监事杨明璐 [新增]经理逄锦阁董事
|
3 | 2022-01-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区包头市国营青年农场办公楼三楼
|
内蒙古自治区包头市九原区哈屯高勒大街12号富丽家园5A-301
|
4 | 2020-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马金龙(董事长,经理),王福昌(监事),匡晓东(副董事长),王晋(董事), [退出]戚邦权(董事), [退出]王传忠(董事)
|
马金龙(董事长,经理),王福昌(监事),匡晓东(副董事长),孙玉明(董事), [新增]逄锦阁(董事), [新增]王传忠(董事)
|
5 | 2017-04-10 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:天然气加气(仅限分公司经营)、加气站管理服务;天然气项目投资。预包装食品(含冷藏冷冻食品)散装食品的(含冷藏冷冻食品)乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(仅分公司经营);日用百货、汽车用品、家电产品、五金劳保的销售;燃气器具及其零配件的销售、安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:天然气储存加气(仅限分公司经营);危险货物运输(天然气、液化石油气)(仅限分公司经营);加气站管理服务;天然气项目投资;预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)批****兼零售(仅分公司经营);日用百货、汽车用品、家电产品、五金劳保的销售;燃气器具及其零配件的销售、安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
6 | 2016-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈佑民 [退出]贺骏 [退出]匡晓东马金龙王福昌王晋
|
匡晓东马金龙戚邦权 [新增]王传忠 [新增]王福昌王晋
|
7 | 2016-09-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
匡晓东
|
马金龙
|
8 | 2016-09-05 | 法定代表人 |
匡晓东
|
马金龙
|
9 | 2016-04-11 | 财务负责人变更 |
|
姜宁宁
|
10 | 2016-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓耀波贺骏匡晓东马金龙王福昌朱伟伟
|
邓耀波贺骏匡晓东马金龙王福昌朱伟伟
|