序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王社军 | 80.39216% | 820万 |
2 | 王社英 | 9.80392% | 100万 |
3 | 李彩霞 | 9.80392% | 100万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王社军
|
|
2 |
李彩霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-12 | 财务负责人变更 |
|
张晓华
|
2 | 2014-11-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
1
|
3 | 2014-11-03 | 住所/经营场所 |
|
内蒙古包头兴胜经济开****区
|
4 | 2014-09-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
2004-10-22 至 2024-10-22
|
5 | 2014-09-18 | 营业期限 |
|
2024-10-22
|