序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩廷文 | 96% | 480.0万 |
2 | 武文杰 | 2% | 10.0万 |
3 | 祁利 | 2% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩廷文
|
|
2 |
武文杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-01 | 章程备案 |
|
|
2 | 2019-07-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2019-07-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
4 | 2016-07-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
5 | 2016-07-20 | 财务负责人变更 |
|
|
6 | 2016-07-20 | 经营范围 |
|
|
7 | 2016-07-20 | 住所/经营场所 |
|
|
8 | 2014-11-05 | 联络员备案 |
|
|
9 | 2014-11-05 | 联络员备案 |
|
|
10 | 2014-11-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|