序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华能内蒙古东部能源有限公司 | 100% | 5500.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张春雷
|
|
2 |
刘兴伟
|
|
3 |
沈敬军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王彦君
|
张春雷
|
2 | 2021-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马志斌(总经理), [退出]王彦君(执行董事), [退出]沈敬军(监事)
|
刘兴伟(总经理), [新增]沈敬军(监事),张春雷(执行董事) [新增]
|
3 | 2020-11-06 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-11-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
华能呼伦贝尔能源开****有限公司 [退出]
|
华能内蒙古东部能源有限公司 [新增]
|
5 | 2019-09-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
华能呼伦贝尔能源开****有限公司
|
华能呼伦贝尔能源开****有限公司
|
6 | 2019-09-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1000万元
|
5500万元( + 450% )
|
7 | 2019-09-25 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-01-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区包头稀土高新区创业园区万达企业孵化器A座301、303、306、401室
|
内蒙古自治区包头市固阳县金山镇佳雨花苑小区4区5栋
|
9 | 2018-07-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王绍民
|
王彦君
|
10 | 2018-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈敬军(监事),王绍民(总经理,执行董事) [退出]
|
马志斌(总经理), [新增]王彦君(执行董事), [新增]沈敬军(监事)
|