序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵永琳 | 50% | 250万 |
2 | 王学军 | 50% | 250.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王学军
|
|
2 |
赵永琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王学军(执行董事,经理),孟大儒(监事) [退出]
|
赵永琳(监事), [新增]王学军(经理,执行董事)
|
2 | 2021-03-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王学军孟大儒 [退出]
|
王学军赵永琳 [新增]
|
3 | 2021-03-19 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-07-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-01-27至2021-01-26
|
2011-01-27至2041-01-26
|
5 | 2019-05-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:热力工程施工(凭资质经营); 一般经营项目:供汽、供水(不含饮用水)、供热
|
许可经营项目:热力工程施工(凭资质经营);供汽、供水(不含饮用水)、供热;煤炭、钢材、建材、水泥、五金机电、有色金属、电线电缆、铁精粉、水暖设备配件的销售;机械设备租赁及销售。
|
6 | 2016-04-12 | 财务负责人变更 |
|
唐赓芸
|
7 | 2016-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王学军赵敏 [退出]
|
孟大儒 [新增]王学军
|
8 | 2016-04-12 | 自然人股东 |
王学军赵敏 [退出]
|
孟大儒 [新增]王学军
|