序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 港华燃气投资有限公司 | 85% | 1700万人民币 |
2 | 海南省帆华科技有限公司 | 6.75% | 135.0万人民币 |
3 | 四川丰汇隆投资管理有限公司 | 5.55% | 111万人民币 |
4 | 包头欧瑞森机电成套技术有限公司 | 2.7% | 54万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马新峰
|
|
2 |
孙云峰
|
|
3 |
许世民
|
|
4 |
徐欣
|
|
5 |
张杰
|
|
6 |
梁刚
|
|
7 |
卢崇文
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
包头港华燃气有限公司石拐分公司
|
马新峰 | 2015-05-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁刚(监事),许世民(董事),卢崇文(监事),徐欣(董事),马新峰(总经理,董事),张杰(董事),刘諬霟(董事,董事长) [退出]
|
梁刚(监事),许世民(董事),孙云峰(董事长), [新增]卢崇文(监事),徐欣(董事),马新峰(总经理,董事),张杰(董事)
|
2 | 2021-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁刚(监事),许世民(董事),卢崇文(董事),徐欣(董事),马新峰(总经理,董事),童凌(监事), [退出]刘諬霟(董事长,董事)
|
梁刚(监事),许世民(董事),卢崇文(监事),徐欣(董事),马新峰(总经理,董事),张杰(董事), [新增]刘諬霟(董事长,董事)
|
3 | 2021-08-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
包头欧瑞森机电成套技术有限公司54.万包头市安华咨询管理有限公司135.万 [退出]四川丰汇隆投资管理有限公司111.万港华燃气投资有限公司1700.万
|
海南省帆华科技有限公司135.万 [新增]包头欧瑞森机电成套技术有限公司54.万四川丰汇隆投资管理有限公司111.万港华燃气投资有限公司1700.万
|
4 | 2021-08-30 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-10-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁刚(监事),许世民(董事),卢崇文(董事),徐欣(董事),马新峰(总经理,董事),童凌(监事),刘启鸿(董事长,董事) [退出]
|
梁刚(监事),许世民(董事),卢崇文(董事),徐欣(董事),马新峰(总经理,董事),童凌(监事),刘諬霟(董事长,董事) [新增]
|
6 | 2020-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁刚(监事),许世民(董事),卢崇文(董事),徐欣(董事),马新峰(总经理,董事),刘启鸿(董事长,董事),许峻(监事) [退出]
|
梁刚(监事),许世民(董事),卢崇文(董事),徐欣(董事),马新峰(总经理,董事),童凌(监事), [新增]刘启鸿(董事,董事长)
|
7 | 2020-03-19 | 章程备案 |
|
|
8 | 2020-03-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
包头欧瑞森机电成套技术有限公司四川丰汇隆投资管理有限公司港华燃气投资有限公司内蒙古华亿能源股份有限公司 [退出]
|
包头欧瑞森机电成套技术有限公司包头市安华咨询管理有限公司 [新增]四川丰汇隆投资管理有限公司港华燃气投资有限公司
|
9 | 2019-12-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
港华燃气投资有限公司四川华亿石油天然气工程有限公司 [退出]内蒙古华亿能源股份有限公司
|
包头欧瑞森机电成套技术有限公司 [新增]四川丰汇隆投资管理有限公司 [新增]港华燃气投资有限公司内蒙古华亿能源股份有限公司
|
10 | 2019-12-19 | 章程备案 |
|
|