序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩领军 | 50% | 100.0万 |
2 | 徐清秀 | 50% | 100.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩领军
|
|
2 |
徐清秀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩领军(执行董事,经理),张玉环(监事) [退出]
|
韩领军(执行董事,经理),徐清秀(监事) [新增]
|
2 | 2019-08-14 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-08-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
祖亚洲 [退出]韩领军
|
韩领军徐清秀 [新增]
|
4 | 2018-08-23 | 章程备案 |
|
|
5 | 2018-08-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张玉环 [退出]祖亚洲
|
祖亚洲韩领军 [新增]
|
6 | 2018-08-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
祖亚洲
|
韩领军
|
7 | 2018-08-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张玉环(监事),祖亚洲(经理,执行董事) [退出]
|
韩领军(执行董事,经理), [新增]张玉环(监事)
|
8 | 2016-08-02 | 财务负责人变更 |
|
刘娜
|
9 | 2014-11-03 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:祖亚洲
|
10 | 2014-11-03 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:祖亚洲 [新增]
|