序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙爱钢 | 90% | 45.0万 |
2 | 包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司 | 10% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙爱钢
|
|
2 |
李天堂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孙爱钢包钢综企(集团)工程修建有限责任公司
|
孙爱钢包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司 [名称变更]
|
2 | 2020-07-02 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-07-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-03-31至2018-03-30
|
2003-03-31至2023-03-30
|
4 | 2017-05-24 | 财务负责人变更 |
|
王艳清
|
5 | 2011-09-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(1100)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
6 | 2008-03-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-03-31 至 2008-3-31
|
2003-03-31 至 2018-03-30
|
7 | 2007-10-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜世宽
|
孙爱钢
|
8 | 2007-10-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
包钢劳动服务公司焊管综合厂(45.0000 万元 ,90.00 % ,2003-03-31) ; [退出]包钢综企(集团)工程修建有限责任公司(5.0000万元 ,10.00 % ,2003-03-31) ;
|
包钢综企(集团)工程修建有限责任公司(5.0000万元 ,10.00 % ,2003-03-31) ;
|
9 | 2007-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜世宽(执行董事 [退出]2003-03-31)李天堂(监事2003-03-31)
|
李天堂(监事2003-03-31)孙爱钢(执行董事 [新增]2007-10-12)
|
10 | 2005-06-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
冶金建筑施工、安装、铆焊件加工、房屋维修、高低压电气设备安装、调试、室内装饰装璜、自流罐装料的生产、销售**
|
冶金建筑施工、安装、铆焊件加工、房屋维修、高低压电气设备安装、调试、室内装饰装璜、自流罐装料的生产、销售、耐火材料的生产、碳化硅的加工;五金交电、工矿设备备件、机械设备、工程机械设备、橡胶制品的销售、劳务**
|