序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩雪梅 | 96.15384% | 50.0万 |
2 | 闫润举 | 3.84615% | 2.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩雪梅
|
|
2 |
闫润举
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-31 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
2 | 2020-08-31 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
20年(2010-08-23-2030-08-23)
|
3 | 2014-12-16 | 联络员备案 |
|
姓名:常静 身
|
4 | 2014-12-16 | 主管部门(出资人) |
|
姓名:常静
身 [新增]
|