序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪海光 | 53.33334% | 160.0万 |
2 | 杨石栋 | 46.66667% | 140.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王金柱
|
|
2 |
杨石栋
|
|
3 |
杨思奴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨石栋(监事),倪海光(执行董事), [退出]杨思奴(经理)
|
杨石栋(监事),王金柱(执行董事), [新增]杨思奴(经理)
|
2 | 2022-06-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
倪海光
|
王金柱
|
3 | 2022-06-01 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) |
2007-03-21至2020-04-28
|
2007-03-21至长期
|
4 | 2019-04-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-03-21至2019-04-28
|
2007-03-21至2020-04-28
|
5 | 2018-03-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-03-21至2018-04-28
|
2007-03-21至2019-04-28
|
6 | 2017-04-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-03-21 至 2017-04-28
|
2007-03-21 至 2018-04-28
|
7 | 2017-04-27 | 营业期限 |
2017-04-28
|
2018-04-28
|
8 | 2016-04-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-03-21 至 2016-04-28
|
2007-03-21 至 2017-04-28
|
9 | 2016-04-27 | 财务负责人变更 |
|
贺永丽
|
10 | 2016-04-27 | 营业期限 |
2016-04-28
|
2017-04-28
|