序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙红 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘志文
|
|
2 |
张丽霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李桂青(监事), [退出]刘志文(经理,执行董事)
|
张丽霞(监事), [新增]刘志文(经理,执行董事)
|
2 | 2020-06-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-06-23至2020-06-22
|
2010-06-23至长期
|
3 | 2018-05-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙红
|
刘志文
|
4 | 2018-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李桂青(监事),孙红(执行董事,经理) [退出]
|
李桂青(监事),刘志文(执行董事,经理) [新增]
|
5 | 2017-09-19 | 经营范围 |
许可经营项目:住宿、餐饮(餐饮服务许可证有效期至2017年3月13日)。 一般经营项目:葡萄酒文化传播、交流与推广;文化礼品销售。
|
许可经营项目:无。 一般经营项目:住宿;热食类食品制售、冷食类食品制售、糕点类食品制售(不含裱花)(有效期至2022年4月25日);葡萄酒文化传播、交流与推广;文化礼品销售;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
6 | 2014-02-26 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
乌海市汉森庄园会所有限责任公司
|
乌海市汉森葡萄酒文化产业有限公司
|
7 | 2013-11-21 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:住宿、餐饮(餐饮服务许可证有效期至2014年4月11日)。 一般经营项目:无。
|
许可经营项目:住宿、餐饮(餐饮服务许可证有效期至2014年4月11日)。 一般经营项目:葡萄酒文化传播、交流与推广;文化礼品销售。
|