序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋云山 | 90% | 9018万 |
2 | 宋仲山 | 10% | 1002万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋云山
|
|
2 |
宋仲山
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-04-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-04-22 至 2013-04-21
|
2003-04-22 至 2033-04-21
|
2 | 2012-07-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
侯勇 [退出]
|
宋云山, [新增]宋仲山 [新增]
|
3 | 2012-07-20 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
4 | 2012-07-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
侯勇
|
宋云山
|
5 | 2012-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯勇 [退出]李春光 [退出]
|
宋云山 [新增]宋仲山 [新增]
|
6 | 2011-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋云山 [退出]魏红英 [退出]
|
侯勇 [新增]李春光 [新增]
|
7 | 2011-12-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宋云山
|
侯勇
|
8 | 2011-12-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宋云山 [退出]
|
侯勇 [新增]
|
9 | 2009-03-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50
|
10020( + 19940% )
|
10 | 2009-03-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生产销售焦炭、镍铁、锰钢铸造、水渣。(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)
|
生产销售焦炭、水渣。
|