序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺坚 | 92% | 644.0万 |
2 | 内蒙古天宸置业集团有限公司 | 8% | 56.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺坚
|
|
2 |
陈桂霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区乌海市海勃湾区双拥东街四街坊
|
内蒙古自治区乌海市海勃湾区摩尔沟口西北侧摩尔沟综合加工园区内(卫东建材北面)
|
2 | 2018-05-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-05-17至2017-05-16
|
2007-05-17至长期
|
3 | 2016-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺广玉 [退出]蒋朝睿 [退出]
|
陈桂霞 [新增]贺坚 [新增]
|
4 | 2016-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贺广玉
|
贺坚
|
5 | 2016-10-17 | 自然人股东 |
贺广玉 [退出]
|
贺坚 [新增]
|
6 | 2016-10-17 | 法定代表人 |
贺广玉
|
贺坚
|
7 | 2015-01-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
01,01,01
|
01
|
8 | 2015-01-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蒋宇
|
贺广玉
|
9 | 2015-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋海林 [退出]蒋宇 [退出]
|
贺广玉 [新增]蒋朝睿 [新增]
|
10 | 2015-01-19 | 自然人股东 |
蒋宇 [退出]
|
贺广玉 [新增]
|